3857 * 289 + 96782 * 285 = реши по действиям

Ответы:

28697543

3857 * 289 + 96782 * 285

первым действием будет умножение   3857*289=1114673

второе действие 96782*285=27582870

третье действие сложение    1114673+27582870=28697543

40
Поделиться решением:
Для добавления нового ответа необходимо авторизоваться на сайте.
Смежные вопросы